Auskünfte zu Aweda GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Aweda GmbH
- Aweda GmbH hat den Sitz in Buchs SG, ist aktiv und im Bereich «Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten» tätig.
- Das Management der Firma Aweda GmbH besteht aus einer Person.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 30.01.2024.
- Aweda GmbH ist im Kanton SG unter der UID CHE-270.818.426 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.08.2020
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Buchs (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.4.089.574-7
UID/MWST
CHE-270.818.426
Branche
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt Beratungsdienstleistungen. Diese Tätigkeiten werden physisch, sowie online angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- crowdgarden GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aweda GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005947666, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
crowdgarden GmbH, in Gossau (SG), CHE-270.818.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970867).
Statutenänderung:
24.01.2024.
Firma neu:
Aweda GmbH.
Sitz neu:
Buchs (SG).
Domizil neu:
Wäseliweg 17, 9470 Buchs SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungsdienstleistungen. Diese Tätigkeiten werden physisch, sowie online angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardsgrütter, Markus, von Gossau (SG), in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Felber, Jann, von Nebikon, in Rotkreuz (Risch), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Andreas, von Diepoldsau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1004970867, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
crowdgarden GmbH, in Gossau (SG), CHE-270.818.426, Mädertal 3577, 9200 Gossau SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Vermietung von Gemüsefeldern und Gärten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bernhardsgrütter, Markus, von Gossau (SG), in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Felber, Jann, von Nebikon, in Rotkreuz (Risch), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weder, Andreas, von Diepoldsau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.